Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 30.06.2016 | von 01.04.2011 bis 30.06.2016 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Kreisausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 22.04.2016 | von 01.04.2011 bis 22.04.2016 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Fraktion SPD | SPD | SPD Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Kreistag | SPD | SPD Kreisbeigeordnete/r | Kreisbeigeordnete/r | 01.04.2016 | 22.04.2016 | von 01.04.2016 bis 22.04.2016 | |
Vertretung |
Betriebskommission Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.06.2011 | 30.06.2016 | von 16.06.2011 bis 30.06.2016 | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.03.2013 | 30.06.2016 | von 06.03.2013 bis 30.06.2016 | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
stimmberechtigt |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
|
Ausschuss für Arbeit, Jugend, Frauen und Soziales | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD | | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
stimmberechtigt |
Kreisausschuss | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
|
Kreistag | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 12.05.2006 | 31.03.2011 | von 12.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
stimmberechtigt |
Betriebskommission Eigenbetrieb Kliniken | SPD | SPD Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter | 14.07.2006 | 31.03.2011 | von 14.07.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |